GRIMSTHORPE AND DRUMMOND CASTLE TRUST LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The preservation and enhancement, for the public benefit, of Grimsthorpe Castle in Lincolnshire and Drummond Castle in Perthshire and their gardens and parkland together with the collections of art, furniture and the family and estate archives associated with the properties.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£3,838,350
Roddion a chymynroddion | £2.66k | |
Weithgareddau elusennol | £3.36m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £106.99k | |
Buddsoddiadau | £347.87k | |
Arall | £18.50k |
Cyfanswm gwariant:
£3,539,415
Codi arian | £94 | |
Weithgareddau elusennol | £3.54m | |
Arall | £0 |
£76,164 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £94 | |
Gwariant elusennol | £3.54m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £298.94k |
Codi arian a Arall Gwariant | £94 | |
Gwariant elusennol | £3.54m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £375.10k |
Pobl

53 Gweithwyr
9 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£70k i £80k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Lincoln
- Yr Alban
Llywodraethu
- 12 Mawrth 1978: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Troughton | Cadeirydd | 11 March 2021 |
|
|
||||||
Roderick James Nugent Stewart | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||||
CAROLINE BUTLER | Ymddiriedolwr | 09 July 2021 |
|
|||||||
NICHOLAS JOHN SAMUEL HARRIES | Ymddiriedolwr | 09 July 2021 |
|
|||||||
SIR MARK JONES | Ymddiriedolwr | 14 March 2012 |
|
|||||||
SEBASTIAN MILLER | Ymddiriedolwr | 14 March 2012 |
|
|
||||||
HUGH PATRICK MATHESON | Ymddiriedolwr | 14 December 2010 |
|
|||||||
BARONESS WILLOUGHBY DE ERESBY | Ymddiriedolwr | 14 December 2005 |
|
|
||||||
RICHARD CALVOCORESSI CBE | Ymddiriedolwr | 14 December 2005 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.94m | £2.56m | £3.04m | £8.23m | £3.84m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.41m | £2.82m | £4.07m | £3.93m | £3.54m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £145.01k | £7.32k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £145.01k | £9.77k | £1.37k | £2.66k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £196.87k | £106.99k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.70m | £2.40m | £3.01m | £3.04m | £3.36m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £239.41k | £14.08k | £17.86k | £208.45k | £347.87k | |
|
Incwm - Arall | £750 | £0 | £0 | £4.79m | £18.50k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.26m | £2.68m | £3.94m | £3.92m | £3.54m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £155.81k | £146.69k | £128.07k | £7.07k | £94 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £48.53k | £37.82k | £31.76k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £155.81k | £146.69k | £128.07k | £0 | £94 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £21.69m | £23.20m | £28.27m | £35.19m | £39.47m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £16.02m | £15.32m | £631.41k | £625.79k | £701.95k | |
|
Cyfanswm asedau | £1.41m | £3.68m | £14.78m | £12.31m | £10.81m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £586.07k | £451.47k | £1.05m | £1.19m | £3.67m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 17 Mawrth 2025 | 45 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 17 Mawrth 2025 | 45 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 06 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 06 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 13 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 13 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 18 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 18 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 9 MARCH 1978 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 6 APRIL 1978, 14 DECEMBER 2005 AND 11 DECEMBER 2007
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION, TO ADVANCE PROMOTE AND AID SUCH OTHER PURPOSES AS ARE RECOGNISED TO BE EXCLUSIVELY CHARITABLE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Grimsthorpe & Drummond Castle Trust Ltd
Estate Office
Grimsthorpe
BOURNE
Lincolnshire
PE10 0LY
- Ffôn:
- 01778591205
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window