Hanes ariannol WOS'AND SGTS' MESS, ROYAL ARTILLERY BARRACKS, LARKHILL

Rhif yr elusen: 1165300
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £43.86k £19.11k £96.88k £119.42k £67.36k
Cyfanswm gwariant £43.57k £14.51k £80.78k £130.82k £76.19k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A