NEWHAVEN YOUTH FOR CHRIST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Newhaven YFC currently run: a weekly open youth club for young people aged 11-18; a lunchtime club in a Secondary School in Newhaven; one camping trip and one residential each year; a monthly sports group; religious activities which inform young people about the Christian faith, such as a youth bible study and youth worship service and a group specifically for young people aged 10-14.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £200 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Dwyrain Sussex
Llywodraethu
- 08 Medi 2016: CIO registration
- NEWHAVEN YFC (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Michael David Milmine | Cadeirydd | 19 October 2023 |
|
|
||||
Julie Rita Jean Fannon | Ymddiriedolwr | 03 February 2023 |
|
|
||||
Hilary Anne Musk | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
||||
Stefan Bracher | Ymddiriedolwr | 29 June 2022 |
|
|||||
Christopher John ROBERTS | Ymddiriedolwr | 08 September 2016 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.66k | £11.71k | £13.23k | £11.27k | £18.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.75k | £11.01k | £12.86k | £13.88k | £16.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £150 | N/A | £4.20k | £760 | £200 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 06 Tachwedd 2023 | 6 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Tachwedd 2023 | 30 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 25 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 25 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 08 Sep 2016
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ("THE OBJECTS") ARE AS FOLLOWS: (A) TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH FOR THE BENEFIT OF YOUNG PEOPLE IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF FAITH APPEARING IN APPENDIX 1 THROUGHOUT THE WORLD AND IN PARTICULAR (BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING) IN NEWHAVEN AND ITS ENVIRONS; (B) THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH MAINLY, BUT NOT EXCLUSIVELY BY MEANS OF PROCLAIMING CHRISTIAN MESSAGES OF AN EVANGELISTIC AND TEACHING NATURE THROUGHOUT THE WORLD AND IN PARTICULAR (BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING) IN NEWHAVEN AND ITS ENVIRONS; (C) TO DEMONSTRATE, PROMOTE AND ENCOURAGE CHRISTIAN VALUES, INCLUDING DIGNITY, EMPOWERMENT AND PARTNERSHIP TO ALL YOUNG PEOPLE THROUGHOUT NEWHAVEN AND ITS ENVIRONS; (D) THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE THROUGH SUPPORT AND MENTORING IN SCHOOLS, COLLEGES AND OTHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS, THROUGH LUNCHTIME AND AFTER SCHOOL CLUBS, STREET BASED YOUTH WORK AND OTHER YOUTH PROVISION TO DEVELOP THEIR PHYSICAL, MENTAL AND SPIRITUAL CAPACITIES, THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS, AND THAT THEIR CONDITION OF LIFE MAY BE IMPROVED; (E) TO RELIEVE POVERTY AND SICKNESS THEREBY DEMONSTRATING THE CHRISTIAN FAITH BY PROMOTING OVERSEAS SERVICE, EDUCATION, PRACTICAL ACTION AND WORKING WITH THOSE AFFECTED, EITHER DIRECTLY OR THROUGH RELEVANT RELIEF AGENCIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
116 Firle Road
SEAFORD
BN25 2JD
- Ffôn:
- 07763333998
- E-bost:
- centredirector@newhavenyfc.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window