DUXFORD PRESCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Duxford Preschool is a small, welcoming and vibrant Ofsted-registered preschool that cares for children from the age of two years and three months to five years old.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 09 Mawrth 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 297972 DUXFORD UNDER FIVES
- 08 Chwefror 2016: CIO registration
- DUXFORD PLAYGROUP (Enw gwaith)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEPHEN BURGESS | Cadeirydd | 01 October 2016 |
|
|
||||
Kayleigh Orrock | Ymddiriedolwr | 18 November 2024 |
|
|
||||
Karla Marlwood | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Alice Thompson | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Charlotte Tomlinson | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Catherine Frances Dunn | Ymddiriedolwr | 21 January 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £90.83k | £103.28k | £94.09k | £119.74k | £115.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £91.23k | £84.37k | £91.95k | £91.82k | £147.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £61.50k | £60.59k | £60.57k | £81.20k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 12 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 12 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 23 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 23 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 27 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 27 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 21 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 21 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 07 Chwefror 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 07 Chwefror 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 08 Feb 2016
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY WORKS FOR THE PUBLIC BENEFIT HAVING AS ITS OBJECTS THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN PARTICULAR BY: (1) PROMOTING THEIR CARE AND SAFETY; (2) PROMOTING THEIR EDUCATION AND PROMOTING PARENTAL INVOLVEMENT; (3) PROMOTING THEIR HEALTH AND WELLBEING; (4) PROVIDING SERVICES TO SUPPORT THEM AND THEIR FAMILIES AND CARERS; (5) PROVIDING SERVICES TO INDIVIDUALS HOLDING MEMBERSHIP OF THE CIO; AND (6) FURTHERING THE AIMS OF THE PRE-SCHOOL LEARNING ALLIANCE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Duxford C of E Community Primary Sc
St. Johns Street
Duxford
CAMBRIDGE
CB22 4RA
- Ffôn:
- 01223830459
- E-bost:
- manager@duxfordpreschool.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window