ymddiriedolwyr CROSTON TOGETHER
Rhif yr elusen: 1166190
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEVILLE THOMAS NORCROSS | Cadeirydd | 23 March 2016 |
|
|||||
Philippa JAne Guinness | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Christopher John Wild | Ymddiriedolwr | 12 November 2018 |
|
|
||||
Ian Grime | Ymddiriedolwr | 08 October 2018 |
|
|
||||
Mrs Gillan Ann Stubbs | Ymddiriedolwr | 05 September 2017 |
|
|
||||
Hannah Victoria Humphris | Ymddiriedolwr | 12 June 2017 |
|
|
||||
Jane Rosemary Phythian | Ymddiriedolwr | 14 April 2016 |
|
|
||||
THOMAS DANIEL LEONARD SMITH | Ymddiriedolwr | 23 March 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.