THE HULL HOMELESS COMMUNITY PROJECT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To relieve poverty and assist homeless persons and rough sleepers living in the Humber region and the City of Kingston upon Hull who are in need, in particular but not exclusively by helping assist in the provision of temporary and permanent accommodation, information, advice, employment, education and assistance. Also signposting on issues relating to healthcare, addiction and housing.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 March 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- East Riding Of Yorkshire
Llywodraethu
- 04 Mai 2016: CIO registration
- #HHCP (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREW SMITH | Cadeirydd | 25 April 2016 |
|
|
||||
Lindsay May | Ymddiriedolwr | 10 November 2018 |
|
|
||||
James May | Ymddiriedolwr | 10 November 2018 |
|
|
||||
Celia Evans | Ymddiriedolwr | 10 November 2018 |
|
|
||||
Matthew Russell | Ymddiriedolwr | 10 November 2018 |
|
|
||||
Helen Russell | Ymddiriedolwr | 07 October 2016 |
|
|
||||
Caroline Banks | Ymddiriedolwr | 25 April 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/03/2019 | 29/03/2020 | 29/03/2021 | 29/03/2022 | 29/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £71.70k | £74.42k | £110.13k | £48.12k | £25.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £54.92k | £84.10k | £96.97k | £56.88k | £29.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £55.68k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Mawrth 2023 | 16 Mawrth 2024 | 47 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 29 Mawrth 2023 | 16 Mawrth 2024 | 47 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 29 Mawrth 2022 | 16 Mawrth 2024 | 412 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 29 Mawrth 2022 | 16 Mawrth 2024 | 412 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 29 Mawrth 2021 | 07 Ebrill 2022 | 68 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 29 Mawrth 2021 | 07 Ebrill 2022 | 68 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 29 Mawrth 2020 | 31 Mawrth 2021 | 61 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 29 Mawrth 2020 | 31 Mawrth 2021 | 61 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 29 Mawrth 2019 | 13 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Mawrth 2019 | 13 Ionawr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 04 May 2016
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE POVERTY AMONG HOMELESS PERSONS AND ROUGH SLEEPERS LIVING IN THE HUMBER REGION AND THE CITY OF KINGSTON UPON HULL WHO ARE IN NEED, HARDSHIP AND DISTRESS ON ACCOUNT OF THEIR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY HELPING ASSIST IN THE PROVISION OF TEMPORARY ACCOMMODATION, INFORMATION, ADVICE, EMPLOYMENT AND EDUCATION ASSISTANCE AND ADVICE, ALSO SIGNPOSTING ON ISSUES RELATED TO HEALTHCARE, ADDICTION AND HOUSING.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
47 West Hall Garth
South Cave
BROUGH
HU15 2HA
- Ffôn:
- 07960016762
- E-bost:
- info@hullhomeless.co.uk
- Gwefan:
-
hullhomeless.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window