ST. CATHERINE'S R.C. PRIMARY SCHOOL PTA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
School PTA
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Cyllid Arall
- Dinas Manceinion
Llywodraethu
- 19 Chwefror 2016: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marian Glorioso | Cadeirydd | 16 May 2023 |
|
|
||||
Tina Fitzpatrick | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||
Katie Sammonds | Ymddiriedolwr | 09 November 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.37k | £12.74k | £12.15k | £10.11k | £29.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.54k | £4.07k | £450 | £616 | £3.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 03 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 03 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 14 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 21 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 16 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 01 Hydref 2020 | 93 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 15 SEP 2015
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF PUPILS IN THE SCHOOL IN PARTICULAR BY: 1) DEVELOPING EFFECTIVE RELATIONSHIPS BETWEEN THE STAFF PARENTS AND OTHERS ASSOCIATED WITH THE SCHOOL; 2) ENGAGING IN ACTIVITIES OR PROVIDING FACILITIES OR EQUIPMENT WHICH SUPPORT THE SCHOOL AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. Catherines Primary School
School Lane
MANCHESTER
M20 6HS
- Ffôn:
- 0161 445 6359
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window