BISHOP'S WALTHAM GARDENING CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide and manage designated allotment plots for individuals plus raised beds adapted for wheelchair users. Organise and deliver lectures, discussions and demonstrations. Visit places and organisations of horticultural interest. Liaise with local councils and other community organisations to promote horticulturally related activities. Hold horticultural shows and competitions.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Hampshire
Llywodraethu
- 01 Tachwedd 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 1118069 BISHOPS WALTHAM GARDENING CLUB
- 26 Medi 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Bennett | Cadeirydd | 23 September 2022 |
|
|
||||
Katrina Martha Lucas | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Alison Perry | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||
ROBIN BREACH | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
GILLIAN MARGARET WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|||||
Ronald Haysom | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|
||||
Linda Haysom | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||
Maewyn Cumming | Ymddiriedolwr | 16 August 2022 |
|
|
||||
Kate Cassell | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Gill Hamill | Ymddiriedolwr | 21 September 2020 |
|
|
||||
ANTHEA MABEY | Ymddiriedolwr | 29 September 2016 |
|
|
||||
LARRY MABEY | Ymddiriedolwr | 29 September 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.81k | £8.91k | £7.65k | £13.10k | £15.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.74k | £5.38k | £5.64k | £12.88k | £14.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 01 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 15 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 11 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 11 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 26 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 26 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 05 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 05 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 21 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 21 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 26 Sep 2016
Gwrthrychau elusennol
1. ADVANCE EDUCATION AND GOOD PRACTICE IN HORTICULTURE; TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE, TO INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL CIRCUMSTANCES WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE; 2. PROMOTE THE GOOD HEALTH OF THE PUBLIC; IN PARTICULAR THOSE WHOSE HEALTH IS AT RISK AND WHO HAVE BEEN ADVISED TO EXERCISE, THROUGH THE PROVISION OF ALLOTMENTS FOR GARDENING.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 NESTLEDOWN
ALBANY ROAD
BISHOPS WALTHAM
SOUTHAMPTON
SO32 1BY
- Ffôn:
- 07775563865
- E-bost:
- Bwgc-info@bwgc.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window