ymddiriedolwyr BISHOP'S WALTHAM GARDENING CLUB
Rhif yr elusen: 1169353
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Bennett | Cadeirydd | 23 September 2022 |
|
|
||||
Alison Perry | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||
David Bushby | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||
ROBIN BREACH | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
GILLIAN MARGARET WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|||||
Ronald Haysom | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|
||||
Linda Haysom | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||
Maewyn Cumming | Ymddiriedolwr | 16 August 2022 |
|
|
||||
Kate Cassell | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Gill Hamill | Ymddiriedolwr | 21 September 2020 |
|
|
||||
NICOLE JONES | Ymddiriedolwr | 21 January 2019 |
|
|
||||
ANTHEA MABEY | Ymddiriedolwr | 29 September 2016 |
|
|
||||
LARRY MABEY | Ymddiriedolwr | 29 September 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.