Hanes ariannol RSDD 2016 PROPERTY TRUST
Rhif yr elusen: 1166083
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.57m | £19.71k | £10.69k | £0 | £137.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £102.02k | £52.53k | £77.99k | £80.03k | £77.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.47m | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £12.97k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £93.51k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £102.02k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.40k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £82.09k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.