THE GRAND PRIORY OF BLESSED ADRIAN FORTESCUE OF THE ORDER OF MALTA TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
(A) THE ADVANCEMENT OF THE ROMAN CATHOLIC RELIGION (B) THE ADVANCEMENT OF ANY CHARITABLE PURPOSE SUPPORTED BY THE ORDER IN ANY PART OF THE WORLD; AND (C) THE RELIEF OF POVERTY AND THE ADVANCEMENT OF HEALTH ANYWHERE IN THE WORLD.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
- Ffrainc
Llywodraethu
- 20 Ebrill 2016: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benedict Alexander Jennings | Ymddiriedolwr | 01 March 2025 |
|
|||||||||
FRA' IAN CHARLES DAMIEN SCOTT | Ymddiriedolwr | 09 August 2022 |
|
|
||||||||
Lt Col. Hugo Thomas de Burgh | Ymddiriedolwr | 23 March 2020 |
|
|
||||||||
Richard John Berkley-Matthews | Ymddiriedolwr | 23 March 2020 |
|
|||||||||
Fra' Max Rumney | Ymddiriedolwr | 01 February 2018 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £54.06k | £46.90k | £40.11k | £193.89k | £71.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £39.01k | £36.04k | £45.88k | £75.91k | £78.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 11 Rhagfyr 2024 | 41 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 11 Rhagfyr 2024 | 41 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 22 Rhagfyr 2023 | 52 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 22 Rhagfyr 2023 | 52 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Chwefror 2022 | 98 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 03 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 08 Tachwedd 2020 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 06 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 10 JUL 2015 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 10 JUL 2015
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE FOLLOWING: (A) THE ADVANCEMENT OF THE ROMAN CATHOLIC RELIGION (B) THE ADVANCEMENT OF ANY CHARITABLE PURPOSE SUPPORTED BY THE ORDER IN ANY PART OF THE WORLD; AND (C) THE RELIEF OF POVERTY AND THE ADVANCEMENT OF HEALTH ANYWHERE IN THE WORLD. IN CARRYING OUT ITS OBJECTS THE CHARITY SHOULD NOT BE INVOLVED IN OR SUPPORT ANY ACTIVITY WHICH IS CONTRARY TO THE TEACHINGS OF THE CATHOLIC CHURCH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
23 Golden Square
London
W1F 9JP
- Ffôn:
- 07590851417
- E-bost:
- rumney@mail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window