BILTON VILLAGE HALL AND MEMORIAL PLAYING FIELDS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide open space for sport. We have highly active amature Rugby League & Football clubs with teams 6yrs to open age. The fields are open for general recreation, (Phase 1 of a Play park expected in 2014). The Village hall provides venue for WI, local wives group, Karate and several differnt dance meetings as well as a locally renouned dance school. rooms are for hire for parties and meetings.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
11 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- East Riding Of Yorkshire
Llywodraethu
- 16 Mai 1978: Cofrestrwyd
- BILTON MEMORIAL PLAYING FIELDS & VILLAGE HALL (Enw gwaith)
- BILTON VILLAGE HALL MANAGEMENT COMMITTEE (Enw gwaith)
- BILTON MEMORIAL PLAYING FIELDS (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL WALTON | Cadeirydd | 19 January 2012 |
|
|
||||
Emma Monterio | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
Denise Williams | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
Pauline Guest | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||
Terri Leigh Herzberg | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||
Emma Wilson | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Mike Kitching | Ymddiriedolwr | 01 May 2017 |
|
|||||
James Noble | Ymddiriedolwr | 01 June 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.07k | £21.64k | £17.24k | £12.75k | £25.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.42k | £16.46k | £16.41k | £18.96k | £36.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £19.43k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 03 Mawrth 2025 | 31 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 03 Mawrth 2025 | 31 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 22 Awst 2024 | 204 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 30 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 10 DECEMBER 2008
Gwrthrychau elusennol
IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE, TO IMPROVE THE CONDITIONS OF LIFE OF THE INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY THE PROVISION AND MAINTENANCE OF: (A) A VILLAGE HALL FOR USE BY THE INHABITANTS, INCLUDING USE FOR: (I) MEETINGS, LECTURES AND CLASSES, AND (II) OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION; AND (B) PLAYING FIELDS FOR USE BY THE INHABITANTS.
Maes buddion
BILTON IN EAST YORKSHIRE AND THE SURROUNDING NEIGHBOURHOOD.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
11 Beech Avenue
Bilton
Hull
HU11 4EN
- Ffôn:
- 07889707595
- E-bost:
- bilton.events@yahoo.co.uk
- Gwefan:
-
biltonvillagehall.weebly.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window