TOUCAN FOR CHILDREN CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Toucan for Children provides a play therapy service for children and young people between the ages of 4 and 13 years who live in Gloucestershire and surrounding areas. Our team of therapists offer children a safe place to explore and work-through feelings and behaviours that are causing upset and difficulties in their lives.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Sir Fynyw
- Swydd Gaerloyw
- Swydd Gaerwrangon
- Swydd Henffordd
Llywodraethu
- 06 Medi 2016: CIO registration
- TFC (Enw gwaith)
- TOUCAN FOR CHILDREN (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Anthony Halling | Ymddiriedolwr | 17 March 2025 |
|
|
||||
Angela Beard | Ymddiriedolwr | 17 March 2025 |
|
|
||||
Rachel Claire Murphy | Ymddiriedolwr | 27 October 2023 |
|
|
||||
Kate Swordy | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|
||||
ANGELA MARY BEARD | Ymddiriedolwr | 26 August 2016 |
|
|
||||
MARIE WATKINS | Ymddiriedolwr | 26 August 2016 |
|
|
||||
SUSAN COOMBS | Ymddiriedolwr | 26 August 2016 |
|
|
||||
JANICE WATKINS BPhil | Ymddiriedolwr | 26 August 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £96.23k | £88.11k | £109.34k | £158.96k | £197.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £88.36k | £68.39k | £100.70k | £115.80k | £169.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £57.17k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £14.80k | £5.91k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 27 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 27 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 11 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 11 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 16 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 16 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 27 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 27 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 08 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 08 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 06 Sep 2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: (A) THE ADVANCEMENT OF HEALTH INCLUDING MENTAL HEALTH, PARTICULARLY IN RELATION TO CHILDREN, AND (B) THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN RELATION TO CHILDREN'S HEALTH WITH PARTICULAR REGARD TO BEHAVIOURAL, DEVELOPMENTAL AND EMOTIONAL ISSUES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
UNIT 6/6E
THE MEWS
MITCHELDEAN
GL17 0SL
- Ffôn:
- 07526245880
- E-bost:
- admin@toucanforchildren.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window