Anglican Missionary Congregations(AMC)Headquarters(A.K.A AMC-Church of Restoration Manchester UK)

Rhif yr elusen: 1171636
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Religious Activities

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024

Cyfanswm incwm: £275,883
Cyfanswm gwariant: £361,061

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Gwasanaethau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Manceinion

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 15 Chwefror 2017: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • N/A (Enw gwaith)
  • CHURCH OF RESTORATION (NIGERIAN ANGLICAN CONGREGATION) (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Herbert Okwelogu Ymddiriedolwr 31 August 2024
ANGLICAN MISSIONARY CONGREGATIONS (AMC) MOSTON,(A.K.A AMC-IMMANUEL CHURCH MOSTON) CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar
REV CANON CHUKWUAGOZIE UDEDIBIA Ymddiriedolwr 31 August 2024
ANGLICAN MISSIONARY CONGREGATIONS(AMC)BOLTON, (A.K.A AMC-CHURCH OF THE HOLY SPIRIT BOLTON) CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Somtobenna Okeke Ymddiriedolwr 31 August 2024
Dim ar gofnod
Rev Patrick Chike Anochie Dr Ymddiriedolwr 14 June 2020
Dim ar gofnod
Christiana Akobi Ymddiriedolwr 04 January 2019
Dim ar gofnod
Dr Chidi Niteh Ymddiriedolwr 04 January 2019
Dim ar gofnod
Dr Mbanefo Ilonzo Ymddiriedolwr 04 January 2019
Dim ar gofnod
GRACE URUM Ymddiriedolwr 15 February 2017
Dim ar gofnod
Rev EMEKA AKOBI Ymddiriedolwr 15 February 2017
Dim ar gofnod
Dr BLESSING OTUBELU Ymddiriedolwr 15 February 2017
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £72.33k £112.03k £296.75k £211.25k £275.88k
Cyfanswm gwariant £57.19k £76.41k £204.54k £278.04k £361.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 29 Chwefror 2024 12 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 29 Chwefror 2024 12 Awst 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2023 09 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2023 09 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2022 23 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2022 23 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2021 14 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2021 14 Rhagfyr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 29 Chwefror 2020 21 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 29 Chwefror 2020 21 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
AMC Church Of Restoration
70 Chalford Road
MANCHESTER
M23 2SG
Ffôn:
07482801848
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael