DERBYSHIRE PARENT CARER VOICE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a registered chairty which is run by parent/carer volunteers with children/young people with Special Educational Needs and/or Disabilities. We organise parent participation, providing the opportunity to talk about all the services they receive in Derbyshire. Derbyshire Parent Carer Voice has been set up to help parents have a forum for change within Derbyshire services. Parent Forum
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £24,870 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 05 Awst 2016: CIO registration
- DPCV (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Claire Louise Walsh | Cadeirydd | 26 April 2024 |
|
|
||||
Emma Fox | Ymddiriedolwr | 26 April 2024 |
|
|
||||
Emma Queralto | Ymddiriedolwr | 26 April 2024 |
|
|
||||
Wendy Lamb | Ymddiriedolwr | 26 April 2024 |
|
|
||||
Rebecca Hague | Ymddiriedolwr | 26 April 2024 |
|
|
||||
Jonathan Morley | Ymddiriedolwr | 26 April 2024 |
|
|
||||
Samantha Jane Gaunt | Ymddiriedolwr | 26 April 2024 |
|
|
||||
Julie Dawn Lewis | Ymddiriedolwr | 26 April 2024 |
|
|
||||
Victoria Thornber | Ymddiriedolwr | 26 April 2024 |
|
|
||||
Laura Aucote | Ymddiriedolwr | 26 April 2024 |
|
|
||||
Elaine Pauk | Ymddiriedolwr | 30 November 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.70k | £21.81k | £21.74k | £17.50k | £35.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.18k | £14.96k | £18.92k | £17.40k | £21.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £16.99k | £19.90k | £17.50k | £17.50k | £24.87k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 27 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 27 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 11 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 11 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 01 Chwefror 2023 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 01 Chwefror 2023 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 07 Chwefror 2022 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 18 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 18 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 05 Aug 2016
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE NEEDS OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE WHO HAVE DISABILITIES OR SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS, THEIR PARENTS, CARERS AND FAMILIES IN THE DERBYSHIRE AREA, IN SUCH WAYS AS SHALL BE THOUGHT FIT, INCLUDING PROMOTING THEIR VOICE AND EMPOWERING THEM WITH A VIEW TO IMPROVING THE QUALITY OF LIFE OF SUCH CHILDREN AND YOUNG PEOPLE, PROMOTING THEIR INCLUSION AND HELPING AND SUPPORT THEM TO REACH THEIR FULL POTENTIAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Thorn Place
Main Road
Eyam
HOPE VALLEY
Derbyshire
S32 5QW
- Ffôn:
- 00000000000
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window