SOMALI INTEGRATION AND DEVELOPMENT ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
our mission is to help the Somali Community, improve the quality of their lives and enable them to play a fully empowered and effective role in wider society by bringing people together, sharing knowledge and co-ordinating activity and opinion.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £59,360 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
16 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Llundain Fwyaf
- Cenia
- Djibouti
- Ethiopia
- Somalia
Llywodraethu
- 19 Ionawr 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 1084999 SOMALI INTEGRATION & DEVELOPMENT ASSOCIATION (SIDA...
- 18 Mai 2016: CIO registration
- SIDA; SIDA UK (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasir Abdi | Cadeirydd | 01 March 2021 |
|
|
||||
Amal Ahmed Ali | Ymddiriedolwr | 01 March 2019 |
|
|
||||
IBRAHIM DERIA | Ymddiriedolwr | 06 January 2017 |
|
|
||||
Weli Farah Farah | Ymddiriedolwr | 16 August 2016 |
|
|
||||
Edil Essa | Ymddiriedolwr | 16 August 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £80.70k | £146.24k | £202.47k | £83.01k | £85.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £88.00k | £110.08k | £190.78k | £76.44k | £84.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £56.00k | £71.88k | £120.00k | £59.36k | £59.36k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 26 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 26 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 29 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 29 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 27 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 27 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 18 May 2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: (1) FOR THE BENEFIT OF THOSE MEMBERS OF THE PUBLIC LIVING IN THE UK WHO ARE SOMALI OR OF SOMALI DESCENT: A. BY RELIEVING PERSONS WHO ARE IN NEED BY REASON OF POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS; B. BY ADVANCING EDUCATION; AND C. BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THOSE PERSONS FOR WHOM THE FACILITIES ARE PROVIDED. (2) FOR THE RELIEF OF POVERTY OF REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS FROM SOMALIA AND ELSEWHERE WHO ARE RESIDENT OR ARE INTENDING TO RESIDE IN THE UK BY PROVIDING SUCH PERSONS WITH FREE AND CONFIDENTIAL ADVICE, ASSISTANCE, REPRESENTATION, COUNSELLING, TRANSLATION AND INTERPRETATION SERVICES IN MATTERS SUCH AS ASYLUM, IMMIGRATION, MONEY, DEBT, WELFARE BENEFITS, HOUSING, HEALTH, EDUCATION, TRAINING AND EMPLOYMENT. (3) TO RELIEVE POVERTY AND DISTRESS, PROTECT AND PRESERVE GOOD HEALTH AND ADVANCE EDUCATION, PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY IN SOMALIA AND HORN OF AFRICA COUNTRIES, BY THE PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE, EQUIPMENT AND FACILITIES TO IMPROVE SCHOOLS, CLEAN WATER SUPPLIES, SELF-HELP PROJECTS, MEDICAL AID AND SUCH OTHER FACILITIES AS THE TRUSTEES SHALL DEEM NECESSARY WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR PERSONS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SOMALIINTEGRATION&DEVELOPMENTASSOCI
UNIT 50
CAMBERWELL BUSINESS CENTRE
99-103 LOMOND GROVE
LONDON
SE5 7HN
- Ffôn:
- 02073583274
- E-bost:
- somali.integration@outlook.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window