Hanes ariannol MAGIC BUS GLOBAL

Rhif yr elusen: 1167487
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £270.49k £19.97k £205.85k £842.59k £694.34k
Cyfanswm gwariant £269.33k £14.66k £162.45k £691.06k £468.29k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A £799.72k £643.51k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A £0 £45.46k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A £42.59k £0
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A £276 £5.37k
Incwm - Arall N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A £559.01k £468.29k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A £1.50k £3.84k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A £234.02k £167.27k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A £132.04k £0