Ymddiriedolwyr MAGIC BUS GLOBAL
Rhif yr elusen: 1167487

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATTHEW IAN SPACIE | Cadeirydd | 21 December 2015 |
|
|
||||
Clive Robert Lewis | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||
JAYANT RASTOGI | Ymddiriedolwr | 10 December 2021 |
|
|
||||
Lindsey William Ernest Cooper | Ymddiriedolwr | 17 December 2019 |
|
|
||||
IVAN CLIVE LEVY | Ymddiriedolwr | 12 September 2017 |
|
|
||||
SHANEEN PARIKH | Ymddiriedolwr | 21 December 2015 |
|
|
||||
DEVAL SANGHAVI | Ymddiriedolwr | 21 December 2015 |
|
|
||||
AMIT BHANDARI | Ymddiriedolwr | 21 December 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.