NUFFIELD INTERNATIONAL FARMING SCHOLARSHIPS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
(1) providing scholarships to Beneficiaries to learn about the practices and techniques employed in different parts of the world and to develop best-practices based upon this learning; and (2) providing a forum for the exchange and dissemination of information among Beneficiaries about agricultural, horticultural, fishing and countryside management best practices and related information.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2023
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
400 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Albania
- Awstralia
- Brasil
- Canada
- Cenia
- De Affrica
- Denmarc
- Ffrainc
- Gogledd Iwerddon
- Gwlad Pwyl
- India
- Indonesia
- Ireland
- Rwmania
- Seland Newydd
- Tsieina
- Unol Daleithiau
- Yr Alban
- Yr Iseldiroedd
- Y Weriniaeth Tsiec
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 05 Medi 2016: Cofrestrwyd
- NUFFIELD INTERNATIONAL (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christoph Gevehard Graf Grote | Cadeirydd | 08 March 2021 |
|
|
||||
Laure Annie Figeureu-Bidaud | Ymddiriedolwr | 09 March 2025 |
|
|
||||
Thomas Gary Rawson | Ymddiriedolwr | 09 March 2025 |
|
|
||||
Roy Johan Tomesen | Ymddiriedolwr | 09 March 2025 |
|
|
||||
Jane Francis Bennett | Ymddiriedolwr | 09 March 2025 |
|
|
||||
Walter Edwin Kee | Ymddiriedolwr | 10 March 2024 |
|
|
||||
Steve Larocque | Ymddiriedolwr | 10 March 2024 |
|
|
||||
Luciano Jan Loman | Ymddiriedolwr | 10 March 2024 |
|
|
||||
Kate Scott | Ymddiriedolwr | 10 March 2024 |
|
|
||||
Philip Weller | Ymddiriedolwr | 10 March 2024 |
|
|
||||
Michael Brady | Ymddiriedolwr | 12 March 2023 |
|
|
||||
David Peter Brownhill | Ymddiriedolwr | 13 March 2022 |
|
|
||||
Roger Martin Davies | Ymddiriedolwr | 10 March 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £486.82k | £247.40k | £183.43k | £297.54k | £244.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £489.68k | £178.99k | £117.48k | £185.19k | £171.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 3 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 18 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 26 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 26 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 29 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 29 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 29 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 29 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 20 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 20 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 28 JAN 2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE, FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN THE FIELDS OF AGRICULTURE, HORTICULTURE, FISHING, FOOD SUPPLY CHAIN AND COUNTRYSIDE MANAGEMENT IN THE UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE IN THE WORLD, IN PARTICULAR BUT WITHOUT LIMITATION BY: (1) PROVIDING SCHOLARSHIPS TO BENEFICIARIES TO LEARN ABOUT THE PRACTICES AND TECHNIQUES EMPLOYED IN DIFFERENT PARTS OF THE WORLD AND TO DEVELOP BEST-PRACTICES BASED UPON THIS LEARNING; AND (2) PROVIDING A FORUM FOR THE EXCHANGE AND DISSEMINATION OF INFORMATION AMONG BENEFICIARIES ABOUT AGRICULTURAL, HORTICULTURAL, FISHING, AND COUNTRYSIDE MANAGEMENT BEST PRACTICES AND RELATED INFORMATION. ‘BENEFICIARIES’ MEANS THOSE ENGAGED IN FARMING, HORTICULTURE, OR FORESTRY AND SUCH OTHER PERSONS AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Southill Farm
Staple Fitzpaine
Taunton
TA3 5SH
- Ffôn:
- 01460234012
- E-bost:
- director@nuffieldscholar.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window