Hanes ariannol NMRN OPERATIONS
Rhif yr elusen: 1169061
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.55m | £22.72m | £16.51m | £13.71m | £28.34m | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.83m | £17.58m | £13.32m | £14.70m | £17.95m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £481.19k | £3.83m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.36m | £776.40k | £2.65m | N/A | £804.99k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.64m | £13.98m | £14.89m | £6.48m | £19.73m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.17m | £2.92m | £182.95k | £1.64m | £2.25m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.63m | £5.63m | £1.20m | £5.31m | £6.09m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £35 | £0 | £0 | £464 | £889 | |
|
Incwm - Arall | £119.45k | £185.78k | £236.20k | £285.02k | £268.48k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £62.75k | £339.96k | £14.02k | £28.88k | £5.40k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £13.98m | £13.67m | £12.17m | £12.06m | £14.86m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.85m | £3.91m | £1.15m | £2.64m | £3.10m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £282.51k | £2.43m | £2.36m | £2.69m | £3.24m | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £83.01k | £665.04k | £0 | £57.48k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.