THE JOHN MACTAGGART TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A small charitable trust, who makes grants and donations to other charitable organisations and voluntary bodies
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
- Unol Daleithiau
Llywodraethu
- 09 Mehefin 2016: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIR JOHN AULD MACTAGGART | Cadeirydd | 19 October 2016 |
|
|
||||
Aphra Mactaggart | Ymddiriedolwr | 08 July 2017 |
|
|
||||
KINVARA MAY MACTAGGART | Ymddiriedolwr | 19 October 2015 |
|
|
||||
JOHN AULD MACTAGGART | Ymddiriedolwr | 19 October 2015 |
|
|||||
SHOLTO AULD MACTAGGART | Ymddiriedolwr | 19 October 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.00k | £10.00k | £14.42k | £7.57k | £5.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.31k | £15.00k | £11.77k | £779 | £7.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 08 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 29 Ebrill 2024 | 84 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 29 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 13 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 15 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 19 OCT 2015
Gwrthrychau elusennol
"2.2 THE "OBJECTS" ARE SUCH EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DECIDE. 2.3 THE TRUSTEES SHALL PAY OR APPLY OR CAUSE TO BE APPLIED AT SUCH TIME OR TIMES AND IN SUCH MANNER AS THE TRUSTEES SHALL IN THEIR DISCRETION THINK FIT THE INCOME AND IF AND IN SO FAR AS THE TRUSTEES SHALL THINK FIT THE CAPITAL OF THE CHARITY IN PROMOTING THE OBJECTS PROVIDED THAT THE TRUSTEES MAY FOR CHARITABLE REASONS ACCUMULATE ANY PART OF THE INCOME FOR SUCH PERIOD AS MAY BE PERMITTED BY LAW."
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 BABMAES STREET
LONDON
SW1Y 6HD
- Ffôn:
- 02078083970
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window