AWRE VILLAGE HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Awre Village Hall is held in trust as a village hall for the use of the inhabitants of the parish of Awre without distinction of sex or of political, religious or other opinions and in particular for the use of meetings, lectures and classes or for other forms of recreation, business and leisure time occupation to improve the conditions of life for the inhabitants.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 16 Medi 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 301458 AWRE VILLAGE HALL
- 09 Chwefror 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOANNA ALISON SCOTT | Cadeirydd | 06 February 2016 |
|
|
||||
Dean Biddlecombe | Ymddiriedolwr | 12 October 2020 |
|
|
||||
JOANNE GREENING | Ymddiriedolwr | 09 March 2020 |
|
|||||
Jack William Greening | Ymddiriedolwr | 13 September 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.06k | £15.14k | £19.47k | £5.21k | £3.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.39k | £4.65k | £12.52k | £11.12k | £11.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £17.67k | £2.30k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 21 Hydref 2024 | 51 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 21 Hydref 2024 | 51 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 15 Tachwedd 2023 | 76 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 15 Tachwedd 2023 | 76 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 07 Medi 2022 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 07 Medi 2022 | 7 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 09 Medi 2021 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 09 Medi 2021 | 9 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 29 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | 29 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 09 Feb 2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: A VILLAGE HALL FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF AWRE WITHOUT DISTINCTION OF SEX OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS AND IN PARTICULAR FOR THE USE OF MEETINGS, LECTURES AND CLASSES OR FOR OTHER FORMS OF RECREATION, BUSINESS AND LEISURE TIME OCCUPATION TO IMPROVE THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE INHABITANTS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Village Hall
Awre
NEWNHAM
Gloucestershire
GL14 1EL
- Ffôn:
- 07958944280
- E-bost:
- joannascott01@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window