Ymddiriedolwyr FRIENDS OF GUYS MARSH PRISON

Rhif yr elusen: 1168102
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Jane Caroline Gibson Ymddiriedolwr 13 September 2022
Dim ar gofnod
Steve Penson Ymddiriedolwr 28 January 2022
Dim ar gofnod
Shaun Bracey Ymddiriedolwr 04 February 2019
Dim ar gofnod
Ann Davis-Penson Ymddiriedolwr 22 October 2018
Dim ar gofnod
MARY-ANN NEWSON-SMITH Ymddiriedolwr 08 August 2016
Dim ar gofnod
Giles Fearn Ymddiriedolwr 15 July 2016
Dim ar gofnod
ANN HENSCHEL Ymddiriedolwr 07 July 2016
Dim ar gofnod