TRANSFORMING FUTURES - SUFFOLK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promoting the need for foster carers and adopters and providing practical advice on ways to welcome and support families who foster, adopt and provide special guardianship within Suffolk churches. Providing social events and groups to ensure families who foster adopt or special guardian care are connected with each other, regardless of faith and background.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £15,188 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Suffolk
Llywodraethu
- 19 Medi 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelle Jones | Cadeirydd | 11 March 2024 |
|
|
||||
Joanna Ward | Ymddiriedolwr | 11 March 2024 |
|
|
||||
Rachel Renfrew | Ymddiriedolwr | 27 September 2021 |
|
|
||||
Julie Daniels | Ymddiriedolwr | 15 November 2018 |
|
|
||||
Melissa Naish | Ymddiriedolwr | 19 September 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.12k | £18.88k | £15.19k | £28.68k | £38.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.81k | £12.65k | £16.84k | £25.10k | £36.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.17k | £2.92k | £975 | £6.94k | £15.19k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 25 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 25 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 30 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 30 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 16 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 16 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 22 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 22 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 09 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 09 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 19 Sep 2016 as amended on 23 Mar 2022
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ARE, FOR THE PUBLIC BENEFIT AND IN ACCORDANCE WITH CHRISTIAN PRINCIPLES AS SET OUT IN THE STATEMENT OF BELIEFS, TO RELIEVE THE NEEDS OF AND ADVANCE IN LIFE CHILDREN WHO HAVE BEEN, OR MAY BE, ADOPTED, FOSTERED OR PLACED IN CARE INCLUDING (BUT NOT LIMITED TO) ENCOURAGING CHRISTIANS TO ADOPT AND/OR FOSTER VULNERABLE CHILDREN AND YOUNG PEOPLE, EQUIPPING CHURCHES TO SUPPORT FOSTER CARERS AND ADOPTIVE FAMILIES, EQUIPPING LOCAL AUTHORITIES AND FOSTERING/ADOPTION AGENCIES TO ENGAGE MORE EFFECTIVELY WITH CHURCHES AND CHRISTIANS AND CONNECTING FAMILIES WHO FOSTER OR ADOPT IN THE SUFFOLK REGION FOR BEFRIENDING AND SUPPORT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
C/O ST AUGUSTINE'S CHURCH HALL
BUCKLESHAM ROAD
IPSWICH
IP3 8TH
- Ffôn:
- 07434462860
- E-bost:
- hello@homeforgoodsuffolk.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window