Ymddiriedolwyr STAR DIVING CLUB GUILDFORD

Rhif yr elusen: 1166005
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Emma Freeman Ymddiriedolwr 18 July 2024
Dim ar gofnod
Stuart Johnson Ymddiriedolwr 26 June 2024
Dim ar gofnod
Simon White Ymddiriedolwr 28 June 2023
Dim ar gofnod
Russell Johnson Ymddiriedolwr 23 January 2017
Dim ar gofnod
FRANCISCO DIAZ Ymddiriedolwr 25 April 2016
Dim ar gofnod
CHARLOTTE JOHNSON Ymddiriedolwr 25 April 2016
Dim ar gofnod