WILMSLOW SYMPHONY ORCHESTRAL SOCIETY

Rhif yr elusen: 507565
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (70 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provides the public at the Evans Hall, Wilmslow, with a series of full symphony orchestra concerts.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023

Cyfanswm incwm: £19,618
Cyfanswm gwariant: £18,457

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dwyrain Swydd Gaerlleon

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 22 Mehefin 1978: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • WILMSLOW SYMPHONY ORCHESTRA (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
SALLY WILTSHIRE Cadeirydd 21 October 2016
Dim ar gofnod
Tracey Lakin Ymddiriedolwr 26 October 2023
Dim ar gofnod
Huw Hughes Ymddiriedolwr 21 October 2022
Dim ar gofnod
Dr STEPHEN WELLS Ymddiriedolwr 22 October 2021
THE BOLTON MEDICAL INSTITUTE LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Patricia Quirk Ymddiriedolwr 15 November 2013
Dim ar gofnod
Christine Jagger Ymddiriedolwr 07 May 2012
THE ALDERLEY EDGE SYMPHONY ORCHESTRA
Derbyniwyd: Ar amser
ALASTAIR ROBERTS Ymddiriedolwr 05 April 2011
Dim ar gofnod
FIONA HUGHES Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JENNY JOHNSON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
GEOFF THOMASON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023
Cyfanswm Incwm Gros £20.65k £13.84k £6.04k £14.59k £19.62k
Cyfanswm gwariant £18.88k £13.16k £2.76k £18.37k £18.46k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2023 09 Awst 2024 70 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2022 24 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2021 09 Chwefror 2023 254 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2020 15 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2019 26 Mai 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
54 PINGATE LANE
CHEADLE HULME
CHEADLE
SK8 7LT
Ffôn:
01614858898