Hanes ariannol RON TODD FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1168553
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/08/2019 | 01/08/2020 | 01/08/2021 | 01/08/2022 | 01/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £50.21k | £21.29k | £10.73k | £22.68k | £27.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £31.69k | £35.84k | £13.33k | £24.69k | £14.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.