ymddiriedolwyr THE MASIC FOUNDATION: MOTHERS WITH ANAL SPHINCTER INJURIES IN CHILDBIRTH
Rhif yr elusen: 1169632
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESSOR DEBRA ELIZABETH BICK PhD | Cadeirydd | 13 May 2017 |
|
|
||||
Sarah Louise Embleton | Ymddiriedolwr | 21 March 2023 |
|
|
||||
Samantha Vincent | Ymddiriedolwr | 06 January 2023 |
|
|
||||
Henrietta Mary Rose Bidwell PhD, RM | Ymddiriedolwr | 12 December 2022 |
|
|
||||
Amanda Louise Hughes | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|||||
Joanna Prance | Ymddiriedolwr | 06 January 2022 |
|
|
||||
Professor Robert Maxwell Freeman | Ymddiriedolwr | 12 June 2019 |
|
|
||||
Geoffrey Hand | Ymddiriedolwr | 20 August 2017 |
|
|
||||
JULIE ANN CORNISH MD FRCS | Ymddiriedolwr | 27 July 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.