ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF STREATHAM COMMON
Rhif yr elusen: 1166961
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caroline Anne Hewitt | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||
Nicholas Cattermole | Ymddiriedolwr | 26 June 2019 |
|
|
||||
Peter Newmark | Ymddiriedolwr | 15 January 2019 |
|
|
||||
MICHAEL ROBINSON | Ymddiriedolwr | 21 June 2016 |
|
|
||||
TRACEY JEAN WILLIAMSON | Ymddiriedolwr | 06 May 2016 |
|
|
||||
David Jonathan Malley | Ymddiriedolwr | 06 May 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.