Dogfen lywodraethu MANSFIELD AND NORTH NOTTINGHAMSHIRE SOCIETY FOR DEAF PEOPLE
Rhif yr elusen: 507583
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 3 AUGUST 1977 AS AMENDED 5 DECEMBER 1977, 24 NOVEMBER 1980, 15 MAY 1997 AND 02 APRIL 2004 AND BY SCHEME DATED 21ST OCT 2004
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE (OR HELP OTHERS PROVIDE) FACILITIES OR OPPORTUNITIES TO ADVANCE THE EDUCATION AND RELIGION OF DEAF PEOPLE
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.