Hanes ariannol ANTI TRIBALISM MOVEMENT

Rhif yr elusen: 1168836
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £960.95k £671.97k £400.20k £701.23k £822.07k
Cyfanswm gwariant £458.80k £965.62k £472.15k £579.52k £626.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £25.00k £26.12k £12.69k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £4.30k £15.55k N/A £686.64k £796.76k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £15.44k £29.47k N/A £14.59k £22.64k
Incwm - Weithgareddau elusennol £941.21k £626.95k N/A £0 £2.67k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 N/A £0 £0
Incwm - Arall £0 £0 N/A £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 N/A £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £445.30k £932.67k N/A £549.52k £556.06k
Gwariant - Ar godi arian £10.00k £32.95k N/A £30.00k £30.00k
Gwariant - Llywodraethu £3.50k £3.50k N/A £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 N/A £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 N/A £0 £0
Gwariant - Arall £3.50k £0 N/A £0 £40.00k