BOUNDARY PARK SPORTS ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of Boundary Park Sports Association (BPSA) are: To promote, sustain and increase, for the benefit of the public, the physical education of young people. To advance, for the benefit of the public, amateur sport for all ages through any sports or games which promote health by involving physical or mental skill or exertion and which are undertaken on an amateur basis.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £74,025 o 4 grant(iau) llywodraeth
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
14 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 09 Mehefin 2016: CIO registration
- BPSA (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL ANDREW COSTELLO | Cadeirydd | 19 October 2017 |
|
|
||||
Martin John Freeman | Ymddiriedolwr | 10 October 2024 |
|
|
||||
Darren John Fisher | Ymddiriedolwr | 10 October 2024 |
|
|
||||
Scott Clifford | Ymddiriedolwr | 02 November 2023 |
|
|||||
Nicholas Couldrick | Ymddiriedolwr | 03 November 2022 |
|
|
||||
Nichola Poulton | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|
||||
David Lewis | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|
||||
Karen Baker | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|
||||
Lee Marsden | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|
||||
Anthony John Atkin | Ymddiriedolwr | 24 October 2019 |
|
|
||||
NICHOLAS JOHN CLARKE | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|
||||
DAVID PRYOR | Ymddiriedolwr | 08 June 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £144.52k | £218.61k | £260.79k | £224.75k | £212.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £177.82k | £153.64k | £221.81k | £192.63k | £228.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £87.00k | £115.80k | £144.00k | £63.30k | £74.03k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 01 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 01 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 28 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 28 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 10 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 10 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 14 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 14 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 20 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 20 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 09 Jun 2016 as amended on 14 Oct 2021 as amended on 15 Jul 2022
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF DIDCOT, HARWELL AND THE SURROUNDING AREA BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR PLAYING SPORTS OR GAMES CAPABLE OF PROMOTING PHYSICAL HEALTH AND FITNESS.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Boundary Park Pavilion
Greenwood Way
Harwell
DIDCOT
OX11 6EY
- Ffôn:
- 01235 815596
- E-bost:
- chairman@boundarypark.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window