Hanes ariannol MINDFULNESS IN SCHOOLS PROJECT
Rhif yr elusen: 1168992
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £592.73k | £496.21k | £639.06k | £457.10k | £367.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £584.66k | £457.45k | £530.20k | £497.37k | £294.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £49.44k | N/A | £80.54k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £543.01k | N/A | £558.49k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £273 | N/A | £34 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £584.66k | N/A | £530.20k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | £5.41k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £7.24k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.