UMM SALAMA FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity has applied to UK AID DIRECT grants for 2018-2019.two projects working in partnership with local NGO IN Northern Somalia.in Hargeisa..One of this project will improve digital skills and communites in need to encourage venurable people in our society to fully benefit online basic skills.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Somalia
Llywodraethu
- 30 Mawrth 2016: CIO registration
- Horn of Africa Disability and Elderly Network (Enw gwaith)
- UMA SALAMA FOUNDATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOWZI ABDI | Cadeirydd | 07 November 2022 |
|
|
||||
Iser Hussein | Ymddiriedolwr | 19 December 2022 |
|
|
||||
mohammed elmi | Ymddiriedolwr | 22 July 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £251 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £251 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 07 Chwefror 2025 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 08 Mawrth 2025 | 36 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Awst 2024 | 202 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 08 Mawrth 2025 | 402 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 06 Ebrill 2023 | 65 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 06 Ebrill 2023 | 65 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 05 Mai 2022 | 94 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 05 Mai 2022 | 94 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 03 Awst 2021 | 184 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1567 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION REGISTERED 30 MAR 2016 AMENDED ON 01 DEC 2017
Gwrthrychau elusennol
1)THE PROMOTION OF SOCIAL INCLUSION AMONG DISABLED PEOPLE AND ORPHANS WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED FROM SOCIETY IN SOMALIA AS A RESULT OF BEING DISABLED AND AS AN ORPHAN BY; A) PROVIDING EDUCATION AND INFORMATION TO SUPPORT AND ENABLE ORPHANS TO MAXIMISE EDUCATIONAL OPPORTUNITIES FOR THEMSELVES. B) RAISING PUBLIC AWARENESS OF THE ISSUES AFFECTING DISABLED PEOPLE AND ORPHANS BOTH GENERALLY AND IN RELATION TO THEIR SOCIAL EXCLUSION. 2] FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE RELIEF AND ASSISTANCE OF PEOPLE IN NEED IN SOMALIA WHO ARE THE VICTIMS OF CONFLICT OR NATURAL DISASTER, TROUBLE OR CATASTROPHE IN PARTICULAR BY THE SUPPLY OF MEDICAL AND EDUCATIONAL AID TO SUCH PERSONS.
Maes buddion
MAIN NAME AMENDMENT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
FLAT 34
PELICAN HOUSE
92 PECKHAM ROAD
LONDON
SE15 5PY
- Ffôn:
- 07930161956
- E-bost:
- fowziabdi@live.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window