THE THORNABY ON TEES OLD PEOPLES WELFARE COMMITTEE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Working with the community
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2010
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Stockton-on-tees
Llywodraethu
- 12 Mehefin 1978: Cofrestrwyd
- 09 Mehefin 2013: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2006 | 31/12/2007 | 31/12/2008 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £277 | £681 | £245 | £273 | £371 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.19k | £1.38k | £1.51k | £1.80k | £1.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2010 | 15 Gorffennaf 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2010 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2009 | 28 Hydref 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2009 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 23 FEBRUARY 1978
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE WELFARE OF THE AGED IN ANY MANNER WHICH NOW IS OR HEREAFTER MAY BE DEEMED BY LAW TO BE CHARITABLE WITHIN THORNABY ON TEES IN THE COUNTY OF CLEVELAND.
Maes buddion
THORNABY-ON-TEES
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window