Hanes ariannol ISLAMIC WELFARE FOUNDATION LONDON
Rhif yr elusen: 1168719
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 15/11/2019 | 15/11/2020 | 15/11/2021 | 15/11/2022 | 15/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.58k | £1.69k | £823 | £5.73k | £6.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.51k | £1.33k | £860 | £4.22k | £6.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.