Hanes ariannol ILLUMINATED RIVER FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1168375
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.12m | £11.18m | £4.17m | £19.05k | £81.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.29m | £6.23m | £11.66m | £1.19m | £335.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £500.00k | £50.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.63m | £11.18m | £4.15m | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £22.44k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.26m | £6.21m | £11.66m | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £32.19k | £24.44k | £1.82k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.