Hanes ariannol BRISTOL PRIDE

Rhif yr elusen: 1166817
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2021 31/03/2022 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £196.61k £199.55k £548.96k £590.54k £845.51k
Cyfanswm gwariant £110.02k £134.23k £460.44k £642.71k £899.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £111.97k £87.29k N/A N/A £39.41k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £66.46k £64.00k £127.08k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £280.39k £299.88k £474.31k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £202.04k £224.27k £240.58k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £68 £2.40k £3.55k
Incwm - Arall N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £457.05k £633.97k £888.18k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £3.39k £8.74k £11.11k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £4.11k £5.78k £11.11k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A £0 £0 £0