ymddiriedolwyr FUTURE DHARMA FUND
Rhif yr elusen: 1167344
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karl Dettmarg | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||
Simon Harry Oliver Moss | Ymddiriedolwr | 10 October 2023 |
|
|
||||
Benjamin Brewer | Ymddiriedolwr | 12 December 2022 |
|
|
||||
Ksantikara Alexander Green | Ymddiriedolwr | 14 December 2021 |
|
|||||
Eliot Francis Franks | Ymddiriedolwr | 02 June 2021 |
|
|
||||
Mary Healy | Ymddiriedolwr | 09 August 2018 |
|
|
||||
Dr Paramabandhu Groves | Ymddiriedolwr | 11 January 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.