Hanes ariannol HORTON CHAPEL ARTS AND HERITAGE SOCIETY
Rhif yr elusen: 1167510
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £222.17k | £812.91k | £1.18m | £596.91k | £526.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £218.94k | £21.21k | £31.90k | £133.81k | £407.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £35.69k | £365.70k | £553.04k | £292.94k | £145.35k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £812.91k | £1.18m | £578.79k | £333.84k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £18.07k | £192.94k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | £4 | £54 | £137 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £5.07k | £31.90k | £122.18k | £272.51k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £11.63k | £135.24k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £0 | £0 | £2.56k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £16.15k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.