Hanes ariannol LIBRARIES UNLIMITED SOUTH WEST
Rhif yr elusen: 1170092
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.57m | £8.37m | £9.54m | £8.90m | £8.50m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.44m | £8.00m | £7.19m | £8.30m | £9.00m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £7.21m | £208.00k | £7.04m | £7.29m | £7.17m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £277.00k | N/A | £2.24m | £848.00k | £313.04k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £41.00k | £51.00k | £29.00k | £115.00k | £606.95k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £403.00k | £0 | £0 | £268.00k | £392.75k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £8.13m | £8.32m | £9.36m | £8.52m | £7.45m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £53.81k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £151.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.30m | £7.94m | £7.06m | £8.18m | £8.85m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £54.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £2.00k | £0 | £27.50k | £35.72k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £43.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £139.00k | £0 | £129.00k | £123.00k | £152.30k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.