EKHAYA SKILLS CENTRES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A one-week basic business skills programme designed to provide entrepreneurial skills for use by young entrepreneurs in the informal economies of Africa. The programme is delivered via workshops staffed by student volunteers from the UK and in partnership with a local in-country agent.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 02 March 2021
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Northampton
- Ghana
- Uganda
Llywodraethu
- 30 Awst 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masih Ahmed | Ymddiriedolwr | 18 March 2018 |
|
|
||||
RUTENDO NYATSINE | Ymddiriedolwr | 30 August 2016 |
|
|
||||
Anne Wankiiri | Ymddiriedolwr | 16 August 2016 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 02/03/2017 | 02/03/2018 | 02/03/2019 | 02/03/2020 | 02/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £1.99k | £200 | £500 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £1.12k | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 02 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 129 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 02 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 129 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 02 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 495 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 02 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 495 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 02 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 860 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 02 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 860 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 02 Mawrth 2021 | 09 Mai 2022 | 127 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 02 Mawrth 2021 | 09 Mai 2022 | 127 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 02 Mawrth 2020 | 18 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 02 Mawrth 2020 | 18 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 30 Aug 2016
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT,THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY OF YOUNG PEOPLE IN DEVELOPING COUNTRIES IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF EDUCATION, TRAINING IN BUSINESS SKILLS IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY,MICROFINANCE SCHEMES TO ENABLE INDIVIDUALS TO GENERATE A SUISTAINABLE INCOME AND BE SELF SUFFICIENT. FOR THE PURPOSE OF THIS CLAUSE, YOUNG PEOPLE MEANS THOSE WHO ARE AGED BETWEEN 18-30.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
c/o Farj Services
29/30 Burlington House
69 Wellingborogh rd
Northampton
NN1 4EU
- Ffôn:
- 07906816327
- E-bost:
- admin@ekhaya.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window