Hanes ariannol THE REDEEMED CHRISTIAN CHURCH OF GOD HOUSE OF JOY FOR ALL NATIONS

Rhif yr elusen: 1169669
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £55.04k £175.13k £104.47k £92.50k £107.77k
Cyfanswm gwariant £80.70k £86.62k £91.78k £73.34k £74.25k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £23.18k £14.12k N/A N/A