POUND PUPPY ANIMAL RESCUE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Finding good homes for homeless cats and dogs.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 April 2022
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dorset
Llywodraethu
- 03 Mehefin 2016: CIO registration
- JULIE@POUNDPUPPY.ORG (Enw gwaith)
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roy Shears | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Elaine Cox | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
David Grimmer | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Carol Allen | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Gibella Rochfort | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||
Nigel Newell | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
JULIE FARRELL | Ymddiriedolwr | 30 March 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2018 | 01/04/2019 | 01/04/2020 | 01/04/2021 | 01/04/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £46.65k | £55.65k | £43.57k | £35.25k | £35.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £57.66k | £63.75k | £47.77k | £38.13k | £38.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 117 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 117 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 483 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 483 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2022 | 20 Mai 2023 | 108 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2022 | 20 Mai 2023 | 108 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2021 | 20 Mai 2023 | 473 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2021 | 20 Mai 2023 | 473 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2020 | 23 Awst 2022 | 568 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2020 | 23 Awst 2022 | 568 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 03 Jun 2016
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT TO PROMOTE HUMANE BEHAVIOUR TOWARDS ANIMALS (PREDOMINANTLY DOGS AND CATS) BY PROVIDING OR SUPPORTING THE PROVISION OF APPROPRIATE CARE, PROTECTION, TREATMENT AND SECURITY FOR ANIMALS WHICH ARE IN NEED OF CARE AND ATTENTION BY REASON OF SICKNESS, MALTREATMENT, POOR CIRCUMSTANCES OR ILL USAGE AND IN FURTHERANCE OF THIS PURPOSE TO EDUCATE, RAISE AWARENESS AND INFORM THE PUBLIC IN MATTERS PERTAINING TO ANIMAL WELFARE IN GENERAL AND THE PREVENTION OF CRUELTY AND SUFFERING AMONG SUCH ANIMALS. NOTHING IN THIS CONSTITUTION SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE CIO FOR THE PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH SECTION 7 OF THE CHARITIES AND TRUSTEE INVESTMENT (SCOTLAND) ACT 2005 AND SECTION 2 OF THE CHARITIES ACT (NORTHERN IRELAND) 2008.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
21 Prospect Road
Lytchett Matravers
Poole
BH16 6ED
- Ffôn:
- 07736176613
- E-bost:
- jayne@poundpuppy.org
- Gwefan:
-
poundpuppy.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window