Dogfen lywodraethu THE FRIENDS OF THE BOWES MUSEUM
Rhif yr elusen: 507680
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 1959 VARIOUSLY AMENDED 1961, 1966, 1970, 1972 27 APRIL 1978, 20TH MAY 1999, 15 MAY 2008 AND 17 MAY 2017 as amended on 26 Jun 2018 as amended on 26 Jun 2019 as amended on 29 Jun 2022
Gwrthrychau elusennol
TO EDUCATE THE PUBLIC BY THE PROMOTION SUPPORT ASSISTANCE AND IMPROVEMENT OF THE BOWES MUSEUM THROUGH THE ACTIVITY OF A GROUP OF FRIENDS (SEE CLAUSE 2 FOR FURTHER DETAILS)
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.