Hanes ariannol BRITISH KASHMIRI CHARITABLE FOUNDATION (BKCF.)

Rhif yr elusen: 1170703
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (29 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £43.17k £65.23k £47.34k £47.02k £49.49k
Cyfanswm gwariant £15.43k £55.31k £24.76k £56.08k £25.49k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A