Hanes ariannol WRAGBY VILLAGE HALL (KNOWN LOCALLY AS WRAGBY TOWN HALL)

Rhif yr elusen: 507684
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £22.15k £20.44k £23.80k £28.16k £23.97k
Cyfanswm gwariant £19.27k £40.45k £12.57k £35.43k £26.47k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £12.67k £16.34k £2.67k N/A