KEYSTONE PALLIATIVE SUPPORT CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Alsager-based Charity for people in suffering life-changing illness.If you are a patient of any of the GP Surgeries in: Alsager; Scholar Green or Rode Heath Keystone provides free of charge support, complementary therapy and nurse advice services to people living with a long term life-limiting illness. We also provide services for the carers of patients and for the bereaved.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
16 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
Llywodraethu
- 07 Ebrill 2016: CIO registration
- KEYSTONE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Kay | Cadeirydd | 24 March 2022 |
|
|
||||
Kathryn Knight | Ymddiriedolwr | 19 January 2017 |
|
|
||||
MICK SALT | Ymddiriedolwr | 05 April 2016 |
|
|
||||
NICOLA JANE EDGE RGN, DN | Ymddiriedolwr | 05 April 2016 |
|
|
||||
JOYCE KEY RGN, DN | Ymddiriedolwr | 05 April 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.15k | £3.81k | £3.81k | £5.65k | £4.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.61k | £3.80k | £3.80k | £10.94k | £7.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 25 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 25 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 05 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 05 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 24 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 24 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 11 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 11 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 07 Apr 2016
Gwrthrychau elusennol
“THE OBJECT OF THE CIO IS TO RELIEVE THE SUFFERING OF PATIENTS WITH LIFE-LIMITING ILLNESSES, THEIR CARERS AND THE BEREAVED LIVING IN THE TOWN OF ALSAGER AND THE PARISHES OF CHURCH LAWTON AND ODD RODE AND OTHER ADJOINING PARISHES OR TOWNS AS THE CIO BOARD MAY WISH TO ADD FROM TIME TO TIME BY THE MANAGEMENT AND OPERATION OF SUPPORT SERVICES. LIFE-LIMITING ILLNESSES FOR THIS CIO INCLUDE BUT ARE NOT LIMITED TO, ALL FORMS OF CANCER, MOTOR NEURONE DISEASE, MULTIPLE SCLEROSIS AND SOME FORMS OF DEMENTIA.”
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Homefields
9 Chells Hill
Church Lawton
STOKE-ON-TRENT
ST7 3FB
- Ffôn:
- 01270875383
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window