PURPLE WINGS CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Purple Wings Charity works throughout the United Kingdom to support people with ostomies regain confidence and self-esteem. We do this through offering personalised experience days to ostomates ranging from shopping vouchers through to family days out to show that life after ostomy surgery can still be fulfilling.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2021
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 17 Mai 2016: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAUREN HENDERSON | Cadeirydd | 27 January 2016 |
|
|
||||
Samantha Minton | Ymddiriedolwr | 01 May 2017 |
|
|
||||
MR PATRICK JUKES | Ymddiriedolwr | 27 January 2016 |
|
|
||||
KIERAN HENDERSON | Ymddiriedolwr | 27 January 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2017 | 30/04/2018 | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.37k | £20.92k | £24.40k | £17.63k | £3.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.23k | £19.50k | £17.67k | £17.75k | £7.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 71 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 71 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 436 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 436 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 802 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 802 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 12 Ebrill 2022 | 43 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 07 Tachwedd 2021 | 252 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 01 MAR 2016
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF THE PHYSICAL & MENTAL SICKNESS AS WELL AS BOOSTING OF CONFIDENCE & SELF-ESTEEM OF PERSONS IN NEED BY REASON OF IMAGE ALTERING SURGERY AFTER CROHN'S AND / OR COLITIS, IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF GRANTS FOR EXPERIENCE DAYS AND SUPPORT THROUGH ONLINE COMMUNITIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Spring Barn
Penrhos
Raglan
USK
Gwent
NP15 2DE
- Ffôn:
- 01562700616
- E-bost:
- lauren@purplewingscharity.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window