KNOWLEDGE TO ACTION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We work with educators, parents and local communities, providing resources, training and social action initiatives which help learners find a sense of purpose, belonging and responsibility and reach their full potential as contributing British citizens. These objectives are achieved through our character education initiative offering: resources, training for educators and social action campaigns.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Lloegr
Llywodraethu
- 01 Mehefin 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAMNA ISMAILJEE | Cadeirydd | 26 May 2016 |
|
|
||||
MUNIRA BHAIYAT | Ymddiriedolwr | 26 May 2016 |
|
|
||||
SALEHA LOKHAT | Ymddiriedolwr | 26 May 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £194.94k | £203.36k | £225.03k | £162.87k | £197.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £187.87k | £158.62k | £214.11k | £162.74k | £168.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 30 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | 30 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 23 Hydref 2023 | 23 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | 23 Hydref 2023 | 23 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 30 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | 30 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 30 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | 30 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2019 | 30 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2019 | 30 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 01 Jun 2016
Gwrthrychau elusennol
TO ACT AS A RESOURCE FOR YOUNG PEOPLE UP TO THE AGE OF 16 BY PROVIDING ADVICE AND ASSISTANCE AND ORGANISING PROGRAMMES OF EDUCATIONAL AND OTHER ACTIVITIES AS A MEANS OF: (A) ADVANCING IN LIFE AND HELPING YOUNG PEOPLE BY DEVELOPING THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS INDEPENDENT, MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS; (B) ADVANCING EDUCATION.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Atria
Spa Road
Bolton
Greater Manchester
BL1 4AG
- Ffôn:
- 01204 557918
- E-bost:
- zahra@ilm2amal.org
- Gwefan:
-
Ilm2Amal.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window